学ぶ・教える.COM
 
学ぶ・教える.COM > 中学受験 > 算数 > 計算 > 練習問題13 > 解答
 講座・問題集
 
(解答)
 
  3×5×13+2×7×15+3×9×53+8×17×23
= 15×13+14×15+27×53+8×17×23
= 15×27+27×53+8×17×23
= 27×68+4×17×23×2
= 27×68+68×46
= 68×73
= 68×72+68
= 4900-4+68
= 4964
 
(解説)
 
 この種の計算問題は、工夫次第で筆算を全く使わずに解くことができます。
 かけ算とたし算が組み合わさった問題を見た時は、分配法則を利用できないか確認しましょう。
 
 この問題のポイントは、8×17=4×17×2=68×2と、68×72=(70-2)×(70+2)=4900-4です。
 
 ← 問題に戻る     次の問題 →
 


Copyright (C) 2012 学ぶ・教える.COM All Rights Reserved.