学ぶ・教える.COM
 
学ぶ・教える.COM > 中学受験 > 算数 > 計算 > 練習問題31 > 解答
 講座・問題集
 
(解答)
 
(1) 23×23×23=8000+3600+540+27=12167
(2) 61×61×61=216000+10800+180+1=226981
(3) 110×110×110=(11×11×11)×1000=(1000+300+30+1)×1000=1331000
(4) 103×103×103=1000000+90000+2700+27=1092727
(5) 402×402×402=64000000+960000+4800+8=64964808
 
(解説)
 
 基本問題18の解答で解説した方法を使って計算しました。
 
 (a+b)3=a3+3a2b+3ab2×b3
 2桁の正の整数を10a+bと表すと、
 (10a+b)3=a3×1000+3a2b×100+3ab2×10+b3
 
 実際の中学入試では、この問題ほど大きな数が出ることは、まずありません。
 逆に言うと、これだけの計算を簡単に思えるならば、中学入試の問題に現れるかけ算に関して、恐れるものは何もないということです。
 
 ← 問題に戻る     次の問題 →
 


Copyright (C) 2012 学ぶ・教える.COM All Rights Reserved.